Hanes ariannol READING AND RECREATION HALL-AVENING C P
Rhif yr elusen: 301457
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.70k | £11.59k | £12.99k | £18.69k | £21.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.29k | £17.27k | £11.82k | £4.73k | £11.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.02k | £10.09k | £10.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £1.33k | £9.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.