Dogfen lywodraethu ANGUS BUCHANAN V C RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 301506
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE AND DECLARATION OF TRUST DATED 1 AUGUST 1923 AS AMENDED BY A SCHEME OF 7 SEPTEMBER 1995 AND RESOLUTION DATED 9 FEBRUARY 2010, 29 APRIL 2010 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7 SEPTEMBER 2010 AND 7 DECEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
PUBLIC RECREATION GROUND
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE TOWN OF COLEFORD AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.