Dogfen lywodraethu THE LONGHOPE RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 301560
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE DATED 27 NOV 1947 AS AMENDED ON 17 JUN 2019 AS AMENDED ON 20 APR 2020 as amended on 15 Feb 2021 as amended on 26 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
A PUBLIC RECREATION GROUND
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF LONGHOPE IN THE COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.