ymddiriedolwyr BOLDRE WAR MEMORIAL RECREATION GROUND AND HALL
Rhif yr elusen: 301750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM FARQUHAR | Cadeirydd |
|
||||||
Oliver Nathan Moore | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Christopher Neil Frederick Waterhouse | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Frances Patricia Mason | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Karen Adams | Ymddiriedolwr | 10 November 2013 |
|
|||||
ANGELA GRAINGER | Ymddiriedolwr | 14 October 2012 |
|
|
||||
SARAH WALLBRIDGE | Ymddiriedolwr | 14 October 2012 |
|
|
||||
ALAN FRANKCOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TONY BROOMFIELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STUART JOHN MORTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.