Dogfen lywodraethu THE HAMPSHIRE PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 302005
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 21.07.1961 AS AMENDED BY RESOLUTION OF 24.10.1975 AS AMENDED ON 26.10.1982 AS AMENDED ON 19.10.1993 AS AMENDED ON 14 NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVISE ON AND ASSIST IN THE PROVISION OF ADEQUATE PLAYING FIELDS AND PLAYGROUNDS FOR THE PURPOSE OF OUTDOOR GAMES, SPORTS AND PASTIMES WITH A VIEW TO PROMOTING THE PHYSICAL AND MORAL WELFARE AND THE SAFETY OF THE POPULATION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HAMPSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.