ymddiriedolwyr 3RD CHALKWELL BAY SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothey Iain Stuart Browne | Cadeirydd | 10 September 2019 |
|
|
||||
Chantal Snarey | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Sydney Nash | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Jessica-Hope Dean | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Jane Jones | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Edward Kemp | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Sally Osborne | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Louise Baxter | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Douglas Daly | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
Kevin David Cruiks | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
Ruth Ingrosso | Ymddiriedolwr | 25 January 2019 |
|
|
||||
Daniel John Parsons | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Roger Frank Pickford | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Peter Edmund Jacob | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
Karen Cruiks | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
||||
Matthew James Ayling | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
Brenda Mary Ayling | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
Jonathan Heath Whiteley | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
Paul Charles Cottrell | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.