ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 302129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Dover | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Yvonne Bunce | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Joshua Netherton | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Daniel Seamarks | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Carole O'Donnell | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Ryan Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Lewis Dangerfield | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Mark Spiller | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Ashley Freeman | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
COLIN STEWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.