ymddiriedolwyr 4TH EASTLEIGH SCOUTS GROUP
Rhif yr elusen: 302226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Price | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|
||||
Chloe Gillam | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Joanna Price | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
David Clive Whittington | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Katherine Harding | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Philip Harding | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Ben Gillam | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
Brian O'Neill | Ymddiriedolwr | 01 June 1978 |
|
|||||
Barry Green | Ymddiriedolwr | 01 June 1976 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.