ymddiriedolwyr 1ST CROOKHAM (ODIHAM DISTRICT) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Crispian Malvern Boursnell | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Simon Monga | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
John Wilkinson | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Richard Barnard | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Martin Cair | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Toby Roe | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
||||
Sujata Sinha | Ymddiriedolwr | 26 June 2016 |
|
|
||||
Jeremy David Styles | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
Mark Leonard Brook | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||
MARK ALEXANDER MEDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.