Hanes ariannol 14TH SOUTHAMPTON (HIGHFIELD) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.65k | £30.43k | £28.91k | £17.52k | £36.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.65k | £30.63k | £13.64k | £21.90k | £46.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.91k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.