ymddiriedolwyr BLEAN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Clifford | Cadeirydd | 06 December 2021 |
|
|
||||
Patricia Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Barry Anderson | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Jane Rouse | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Lorraine Mulvihill | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|||||
Jacqueline Coleman | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Josephine Padgham | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR LAURIE NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GODFREY KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.