Hanes ariannol BESSINGBY PARK RANGERS FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 303090
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.43k | £24.53k | £23.03k | £23.70k | £21.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.47k | £25.58k | £23.35k | £18.05k | £37.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.