Hanes ariannol 3RD DOVER ST MARTINS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303380
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/06/2018 | 28/06/2019 | 28/06/2020 | 28/06/2021 | 28/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.40k | £4.48k | £3.03k | £6.20k | £5.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.85k | £4.58k | £3.73k | £6.20k | £4.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.