ymddiriedolwyr WEDMORE OPERA LIMITED
Rhif yr elusen: 1061757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anja De Pree | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Professor Sally Elizabeth Heslop | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Richard Frederick Kilburn | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Hazel Mary Anstey | Ymddiriedolwr | 19 December 2018 |
|
|
||||
Denis Hugh Standen Jones | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
Phyllida Mary Bridget Shaw | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.