ymddiriedolwyr 4TH SEVENOAKS (ST JOHNS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303438
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JoAnn Etherington | Ymddiriedolwr | 25 July 2021 |
|
|
||||
Robin Coombs | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Matthew James Podd | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
Rebecca Sandles | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|
||||
SHELLEY Jane WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Joanna Gail Brookbank | Ymddiriedolwr | 15 July 2012 |
|
|||||
Michael David Dreksler | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEVEN Michael KELLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.