ymddiriedolwyr BERKSHIRE AND OXFORDSHIRE MEDIATION SERVICE
Rhif yr elusen: 1061866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MICHAEL PASS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lindsay Jane Whitehead | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
Jane Mills | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Anne Exton | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Alan George Louis Ross Guy | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Karen Denise Fountaine | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
MARGARET HAINES | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.