Hanes ariannol KING'S SCHOOL, BRUTON
Rhif yr elusen: 1071997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.91m | £13.95m | £13.98m | £24.13m | £16.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.35m | £14.01m | £13.09m | £17.48m | £17.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £186.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £801.71k | £484.39k | £675.28k | £448.08k | £47.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £288.38k | £276.86k | £10.02k | £94.17k | £192.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.79m | £13.17m | £13.28m | £16.32m | £16.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.37k | £21.43k | £8.68k | £12.08k | £33.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.27m | £186.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £131.63k | £1.58k | £86.36k | £348.81k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.24m | £13.90m | £13.05m | £17.33m | £17.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.11k | £114.63k | £31.26k | £148.77k | £132.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.17k | £25.48k | £2.77k | £1.78k | £277.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £5.70k | £0 | £64.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.