Hanes ariannol INTERPLAY (INTEGRATED PLAY AND LEISURE)
Rhif yr elusen: 1062152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.52k | £249.47k | £305.91k | £295.79k | £384.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.57k | £276.98k | £268.65k | £272.57k | £335.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.37k | N/A | £59.79k | £137.75k | £115.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £154.95k | £241.26k | £183.22k | £151.33k | £116.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.