ymddiriedolwyr 18TH PURLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODNEY NEWMAN | Cadeirydd | 12 March 2000 |
|
|
||||
Alexia De Lecaros Hemmons | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Matthew Wyatt | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Stephen Gadsby | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Angela Hall | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Richard Griffin | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
John Hill | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
ROBIN MITCHELL | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
BARBARA HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.