ymddiriedolwyr 1ST/6TH EDGWARE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (146 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN MCCREETH | Cadeirydd | 12 July 2018 |
|
|
||||
Jonathan Gregson | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Jean Gregson | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Sheetal Patel | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Temitope Lemoh | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Scott McCreeth | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Ashok Vekaria | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Matthew Inwards | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
Kamlish Shah | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
Christopher Alan Pope | Ymddiriedolwr |
|
||||||
David Martin | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.