ymddiriedolwyr BARFORD AND WRAMPLINGHAM PLAYING FIELD AND VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 303897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAN COX | Cadeirydd | 19 February 2014 |
|
|
||||
Natalie Amery | Ymddiriedolwr | 30 March 2024 |
|
|
||||
Helen Colyer | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Dr Bridget Whittell | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Ian Irving | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Mark Amery | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Anya Mitchell | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Gerald Stoneman | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Kathleen June Stoneman | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
FRANCES COX | Ymddiriedolwr | 27 March 2014 |
|
|
||||
CHARLES EDWARD HARROLD | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.