ymddiriedolwyr INSTITUTE OF FUNDRAISING
Rhif yr elusen: 1079573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADINE CAMPBELL | Cadeirydd | 06 July 2020 |
|
|||||
Harpreet Kaur Kondel | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|||||
Esther Ngozi Sherato | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|||||
Gary Kernahan | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Kerys Sheppard | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Matthew Parkes | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Rebecca Mansell | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Kelvin Robert Hopkins | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|||||
Joyce Fraser OBE | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Sofia Zeenat Sheikh | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
ROHAN HEWAVISENTI | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.