Hanes ariannol RAYNHAM AND HELHOUGHTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/10/2019 | 08/10/2020 | 08/10/2021 | 08/10/2022 | 08/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.23k | £22.86k | £32.64k | £13.12k | £8.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.70k | £3.80k | £21.46k | £24.91k | £12.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £29.72k | £5.33k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.