Hanes ariannol RAF BRIZE NORTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 304275
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.00k | £76.88k | £82.46k | £99.78k | £131.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.07k | £108.99k | £92.18k | £82.46k | £152.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £90.93k | £60.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.