ymddiriedolwyr SOUTH OXFORD COMMUNITY-ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 304351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE MOREY | Cadeirydd | 30 September 2020 |
|
|||||
Anna Railton | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Philippa Anne Muir | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Ben Sorgiovanni | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Claire Stentiford | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Bodo Schulenburg | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Richard Watts | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
Martin Paul Beek | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.