ymddiriedolwyr TIMBERSCOMBE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Booth | Cadeirydd | 25 September 2014 |
|
|
||||
Allan Sutton | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Kathleen Walker | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Philippa Prideaux | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Claire Gibbard | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Carol Wheeler | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Peter Bright | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
Erica Holmes | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
Wendy Cook | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
Linda Cooper | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
MARION MONCRIEFF | Ymddiriedolwr | 07 December 2012 |
|
|
||||
LESLEY WEBB | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.