ymddiriedolwyr VILLAGE HALL BREDFIELD
Rhif yr elusen: 304714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE HENDERSON | Cadeirydd | 05 August 2015 |
|
|
||||
Paul John Cannard | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NORMAN | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|||||
Stephen Palmer Seargeant | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Mark Woods | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Matthew David Blowers | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Timothy Randall Dean | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
STEPHEN HOWARD COOK | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
David Harker | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
ANTONY TRAFFORD BENCE | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|||||
DAVID JOHN HEPPER | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.