ymddiriedolwyr RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 305135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERENCE DICKSON PATRICK | Cadeirydd |
|
||||||
Neil Malcolm Higgins | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Samuel James Wreford | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Anne Louise Dickinson | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Jenny Wicks | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||
Eric Ian Hamilton Palmer | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
JONATHAN CHARLES MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.