Dogfen lywodraethu SURREY CLUBS FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 305153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1953 AS AMENDED 18 FEBRUARY 1954, 1ST DECEMBER 1993, 3 JULY 2001 AND 29 MARCH 2008. as amended on 21 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
2. THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO PROMOTE THE MENTAL PHYSICAL AND SPIRITUAL WELL BEING OF BOYS AND YOUNG MEN AND GIRLS AND YOUNG WOMEN BY THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF CLUBS FOR YOUNG PEOPLE THROUGHOUT THE COUNTY OF SURREY AND THE LONDON BOROUGHS OF CROYDON, KINGSTON, MERTON AND SUTTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY OF SURREY AND THE LONDON BOROUGHS OF CROYDON, KINGSTON, MERTON AND SUTTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.