ymddiriedolwyr FOREST ROW VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIEN HILL | Cadeirydd | 18 August 2013 |
|
|||||
Robert John Lewin | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||
John Richard Pike | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||
Shane Hannan | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||
Mr N de Knoop | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Dr JENNY JOSEPHSON | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.