ymddiriedolwyr 5TH REIGATE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loraine Mountain | Cadeirydd | 12 January 2016 |
|
|
||||
Dawn Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Vincent Potter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Graham David Mountain | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Simon Ian Pinto | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
David John Mountain | Ymddiriedolwr | 16 July 2016 |
|
|
||||
PETER SALVAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.