ymddiriedolwyr 4TH ASHFORD MIDDLESEX SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anthony Chessman | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Kelly Elizabeth Chessman | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
JEMMA EDWARDS | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Emma Tucker | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
RICHARD CLOW | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
DAVID VOLLER | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
DEAN WILLIS | Ymddiriedolwr | 21 September 2014 |
|
|
||||
JILL TOMKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEBASTIAN POTTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.