ymddiriedolwyr 3RD CHIPPENHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elaine Baker | Cadeirydd | 11 September 2022 |
|
|
||||
Joanna Louise Hall | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
David Sully | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Lynn Baak | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Clair Griffin | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Helen Callahan | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Kirsty Burnell | Ymddiriedolwr | 01 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.