ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION SOUTH-WEST ENGLAND
Rhif yr elusen: 305951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverley Osborne | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||||
Susan Harris | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Rosie Gitsham | Ymddiriedolwr | 07 April 2023 |
|
|
||||||
Jane Yorke | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|||||||
Helen Barette | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||||
Karen McFarlane | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||||
Janet Parker | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||||
Amanda Butcher | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|||||||
Laura Menzies | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|||||||
Solange Rebours | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
Emma Stevens | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.