ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 306016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Wilson | Cadeirydd | 01 May 2024 |
|
|||||
Abbie Wright | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Sally Kettle | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Emma Blackburn | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Tracy Foster | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|||||
Amrita Aurora | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Deborah O'Neill | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Mary Agbesanwa | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Jill Mclaughlin | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Sue Parker-Tantush | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Supriya Sobti | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Hannah Moran | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Alison Hampton | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Dymond | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.