Hanes ariannol THE LORD'S TAVERNERS
Rhif yr elusen: 306054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.08m | £4.74m | £4.05m | £5.90m | £6.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.98m | £6.22m | £4.37m | £6.30m | £7.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £117.31k | £4.00k | £130.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.06m | £2.55m | £3.04m | £3.44m | £3.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.84m | £2.04m | £885.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £2.35m | £2.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £180.98k | £152.00k | £122.04k | £110.97k | £118.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £505 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £413.14k | £5.00k | £45.97k | £587.24k | £27.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.37m | £3.62m | £2.43m | £3.56m | £4.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.61m | £2.60m | £1.94m | £2.74m | £3.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £183.00k | £269.00k | £236.98k | £348.95k | £323.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.47m | £1.11m | £95.12k | £0 | £170.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.47k | £32.95k | £26.26k | £27.39k | £22.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.