Hanes ariannol UNIVERSITIES & COLLEGES CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 306137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.28m | £4.50m | £4.78m | £4.11m | £4.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.40m | £4.46m | £3.83m | £4.32m | £4.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £174.34k | £640.74k | £35.24k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.83m | £4.06m | £4.69m | £3.70m | £4.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £17.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £430.42k | £408.32k | £93.53k | £410.20k | £316.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02k | £7.30k | £1.49k | £1.43k | £45.32k | |
|
Incwm - Arall | £26.22k | £25.71k | £214 | £1.89k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £445.97k | £311.31k | £447.36k | £211.67k | £651.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.13m | £4.17m | £3.54m | £3.94m | £4.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £271.90k | £284.66k | £284.46k | £384.62k | £299.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.75k | £30.24k | £17.48k | £20.49k | £109.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.41k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.