ymddiriedolwyr GILLINGHAM SCHOOL
Rhif yr elusen: 306212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas James Borrill | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||
Ian Rickus Day | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||||
Richard Hopton | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||||
Simmone Shearn | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||||
Stephen Uden | Ymddiriedolwr | 31 May 2020 |
|
|
||||||
Richard Harvey | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||||
Patrick Andrews | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||||
Matthew Lake | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
EMMA VALLENDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TIMOTHY SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW JENKINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
GUY CHRISTOPHER LOWTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JANE REES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.