ymddiriedolwyr THE BATTLE AND DISTRICT HISTORICAL SOCIETY MUSEUM
Rhif yr elusen: 306336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Sydney Moore | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Howard Gray | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Sonia Caroline Kendall | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Dr Anne Wayne | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
Margaret Elizabeth Emeleus | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Trevor John Wayne | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Francesca Margaret Yamini | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Peter Townsend Greene | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
GEORGE KILOH | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
|||||
David Furness | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.