ymddiriedolwyr ALLHALLOWS MUSEUM SOCIETY OF HONITON
Rhif yr elusen: 306645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Anne Connett | Cadeirydd | 15 March 2017 |
|
|||||
Elsie Stanbury | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Linnette Cray | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
David Charles Lewis | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|||||
VALERIE IRENE FOSS | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|||||
MARGARET LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEVE PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARY WARDELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.