ymddiriedolwyr THE ARVON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 306694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Clare Cumper | Cadeirydd | 27 January 2022 |
|
|
||||||
Catherine Elizabeth McCallam MA | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Jack Redfern | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Rachel Cleverly | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Bisha Kanval Ali | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Maria Evans | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Niharika Jain | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Kim Evans | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||||
Joshua Adam Eremo Cockcroft | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||||
Sarah Georgina Harwood | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||||
JONATHAN SIMON PAUL TECKMAN | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
||||||
Lee Robert Bilson | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||||
Neil Russell Harris | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||||
Nicholas Arthur Bwire Makoha | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.