Hanes ariannol BURY MANOR SCHOOL TRUST LIMITED (DORSET HOUSE SCHOOL)
Rhif yr elusen: 307035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.12m | £2.09m | £2.01m | £2.24m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £1.98m | £1.96m | £2.17m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £28.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £118.87k | £47.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.02k | £12.31k | £7.35k | £4.00k | £13.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £76.91k | £56.77k | £95.49k | £161.79k | £142.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £1.90m | £1.85m | £2.03m | £2.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £118.87k | £47.72k | £41.03k | £48.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | £1.98m | £1.96m | £2.10m | £2.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £66.36k | £67.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.07k | £26.98k | £15.41k | £15.24k | £22.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.