Hanes ariannol SOLO HOUSING (EAST ANGLIA)
Rhif yr elusen: 1068017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.57m | £1.62m | £1.71m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.58m | £1.64m | £1.79m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £356.00k | £367.17k | £368.20k | £437.21k | £616.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44k | £4.65k | £21.49k | £2.62k | £2.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.55m | £1.60m | £1.70m | £2.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £279 | |
|
Incwm - Arall | £7.01k | £15.01k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.58m | £1.64m | £1.79m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.47k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.78k | £9.99k | £9.99k | £22.59k | £18.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.