Hanes ariannol SOUTHAMPTON ENGINEERING TRAINING ASSOCIATION LTD
Rhif yr elusen: 307299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.96m | £2.24m | £2.36m | £2.53m | £2.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.05m | £2.17m | £2.28m | £2.50m | £2.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.18m | £1.18m | £1.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £910.46k | N/A | £114.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.80k | £128 | £74 | £611 | £13.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.79k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £2.24m | £2.36m | £2.53m | £2.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4 | £603 | £4 | £31 | £579 | |
|
Incwm - Arall | £907.19k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.02m | £2.17m | £2.28m | £2.49m | £2.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £648 | £648 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £17.52k | £11.37k | £10.10k | £10.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £648 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £27.92k | £0 | £0 | £4.31k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.