ymddiriedolwyr FRIENDS OF POPLAR PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1103926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Elizabeth Innes | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Jenna Tredwen | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Laura Silver | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Rachel Cunliffe | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Nicola Hedges | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Vanessa Zanchin | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Carla McDowall | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Michela Moschini | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Dina Soliman | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Julia Crawford | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
JULIE EMMA DAVIES | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.