ymddiriedolwyr KENT ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1062354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Groves | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|||||||||
Avril Langman-Heath | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||||||
Ian Platt | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||||||
Luke Cashin | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||||||
Paul Betts Co-opted | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||||||
Anthony Blackman | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|||||||||
Anthony Colwell | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||||||
Michael Benson | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||||||
JAMES BURKE | Ymddiriedolwr | 01 May 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.