Hanes ariannol TWYFORD SCHOOL
Rhif yr elusen: 307425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.00m | £6.07m | £6.68m | £7.17m | £8.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36m | £6.07m | £6.37m | £6.87m | £7.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £116.25k | £51.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.89k | £138.05k | £62.90k | £10.29k | £54.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.90m | £5.89m | £6.57m | £7.11m | £8.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.71k | £28.17k | £362 | £4.01k | £65.14k | |
|
Incwm - Arall | £37.69k | £8.26k | £48.98k | £42.33k | £146.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.35m | £6.07m | £6.37m | £6.87m | £7.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.48k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.50k | £46.60k | £78.22k | £61.99k | £76.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.