Hanes ariannol HUMPHREY RICHARDSON TAYLOR CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1062836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.00k | £562.60k | £455.83k | £711.82k | £522.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £446.02k | £624.46k | £410.79k | £531.42k | £727.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £573.00k | £562.60k | N/A | £711.82k | £522.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £371.59k | £469.95k | N/A | £420.78k | £612.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.72k | £103.25k | N/A | £54.74k | £54.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.65k | N/A | £9.37k | £12.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £318.54k | £418.97k | N/A | £361.22k | £533.41k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.72k | £103.25k | N/A | £54.74k | £54.73k | |
|
Gwariant - Arall | £47.71k | £51.26k | N/A | £55.91k | £60.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.