ymddiriedolwyr OXTED AND LIMPSFIELD BARN THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1064318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCE CHRISTOPHER REED | Cadeirydd |
|
|
|||||
Helen Frances Clarke | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Ernest Graham McGirr | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
John Alan Clarke | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
James Anthony Vinall | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Jackie Sharon Clark | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
John Kempton | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Paul Robinson | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
MURIEL LISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM LE CROISSETTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MIKE SUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP LITTLEFORD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MS CARO ROWLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.