Hanes ariannol LIFELONG FAMILY LINKS
Rhif yr elusen: 1073963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.23k | £933.78k | £387.04k | £451.71k | £532.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.39k | £495.67k | £386.74k | £401.68k | £390.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £363.96k | £777.00k | £279.63k | £373.28k | £36.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.52k | N/A | £49.23k | £3.90k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.41k | £4.92k | N/A | N/A | £21.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £532.01k | £878.85k | N/A | N/A | £502.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £228 | £1.47k | N/A | N/A | £7.61k | |
|
Incwm - Arall | £25.57k | £48.54k | N/A | N/A | £712 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £369.39k | £495.67k | N/A | N/A | £390.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.